Vorsitz |
Fraktion DIE LINKE. (Ortschaftsrat Bitterfeld) | DIE LINKE | DIE LINKE Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 01.01.2011 | 21.05.2012 | von 01.01.2011 bis 21.05.2012 |
Stadtrat | DIE LINKE | DIE LINKE Vorsitzende des Stadtrates | Vorsitzende des Stadtrates | 02.07.2014 | 30.06.2019 | von 02.07.2014 bis 30.06.2019 |
Stadtrat | DIE LINKE | DIE LINKE Vorsitzende des Stadtrates | Vorsitzende des Stadtrates | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 |
Mitglied |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2007 | 25.05.2011 | von 01.07.2007 bis 25.05.2011 |
Fraktion DIE LINKE (Stadtrat) | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 30.06.2014 | von 01.07.2007 bis 30.06.2014 |
Ortschaftsrat Bitterfeld | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2007 | 21.05.2012 | von 01.07.2007 bis 21.05.2012 |
Fraktion DIE LINKE (OR Bitterfeld) | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Fraktion DIE LINKE (Stadtrat) | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Ortschaftsrat Bitterfeld | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Fraktion DIE LINKE (OR Stadt Bitterfeld) | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Fraktion DIE LINKE (Stadtrat) | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Stadtrat | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 02.07.2019 | von 01.07.2019 bis 02.07.2019 |
Betriebsausschuss des EB "Stadthof" | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.01.2023 | 30.06.2024 | von 26.01.2023 bis 30.06.2024 |
Fraktion Die Linke-Bündnisgrüne (Stadtrat) | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Stadtrat | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Betriebsausschuss des EB "Stadthof" | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |
Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.08.2024 | | von 07.08.2024 |